2020年12月28日,中央紀委國家監(jiān)委駐中國農業(yè)銀行紀檢監(jiān)察組、四川省紀委監(jiān)委發(fā)布消息:中國農業(yè)銀行股份有限公司(下稱:農業(yè)銀行)四川省分行原黨委委員、副行長吳銳,涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受紀律審查和監(jiān)察調查。
數(shù)位吳銳在農業(yè)銀行的同僚告訴經濟觀察報記者,吳銳實際上還有一個更重要的身份是農業(yè)銀行成都分行黨委書記、行長,這兩個職務直到2020年11月才被正式免去;而吳銳被紀檢監(jiān)察機構帶走的時間在2020年12月25日。
1963年8月出生的吳銳,是四川眉山洪雅縣人,在農業(yè)銀行工作多年。2006年,吳銳任農業(yè)銀行四川省樂山市分行黨委書記、行長;2013年10月,升任農業(yè)銀行四川省分行黨委委員、行長助理;2015年11月,任農業(yè)銀行四川省分行黨委委員、副行長,后又兼任四川省分行營業(yè)部黨委書記、總經理。
2017年11月,吳銳以農業(yè)銀行四川省分行副行長職務,兼任了成都分行黨委書記、行長。
吳銳的昔日同僚們告訴經濟觀察報記者,農業(yè)銀行成都分行的業(yè)務規(guī)模,占到整個四川分行的一半以上;并且,還直接管轄了十幾家正處級的一級支行,“無論是業(yè)務上,還是人事上,他(吳銳)的權力非常大?!?/p>
在成都分行主政的三年間,吳銳的“風評不佳”,好面子、講排場:“喝酒只喝茅臺”;在農業(yè)銀行成都分行辦公樓上下班時,“只要吳銳來了,必定會有人去提前守著電梯——辦公樓兩部客梯必須要留一部給他專用”;同時三年間,他還提拔任用了很多干部,包括一些“明顯不正?!钡奶岚问褂?。
2020年9月,吳銳的農業(yè)銀行四川省分行副行長職務被免去,改任四川省分行副巡視員;11月,他的成都分行黨委書記、行長職務也被免掉。一個來月后,即被紀檢監(jiān)察部門帶走調查。
轉自:經濟觀察網(wǎng)
【版權及免責聲明】凡本網(wǎng)所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業(yè)經濟信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業(yè)宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權事宜請聯(lián)系:010-65363056。
延伸閱讀
版權所有:中國產業(yè)經濟信息網(wǎng)京ICP備11041399號-2京公網(wǎng)安備11010502035964