觀察|去年來(lái)5家民營(yíng)銀行迎新行長(zhǎng),2家4年不到換3位行長(zhǎng)
民營(yíng)銀行高管調(diào)整頻仍。據(jù)澎湃新聞不完全統(tǒng)計(jì),去年以來(lái),有5家民營(yíng)銀行迎來(lái)新行長(zhǎng),其中1家還迎來(lái)了新董事長(zhǎng)。
具體來(lái)看:原360數(shù)科首席戰(zhàn)略官、副總裁溫樹(shù)海出任天津金城銀行行長(zhǎng);原天津銀行行長(zhǎng)助理王峰擔(dān)任遼寧振興銀行行長(zhǎng);上海華瑞銀行副行長(zhǎng)解強(qiáng)升任該行行長(zhǎng);楊新軍升任北京中關(guān)村銀行行長(zhǎng);王航出任新網(wǎng)銀行董事長(zhǎng),江海任新網(wǎng)銀行黨委書記、行長(zhǎng)。
2家民營(yíng)銀行新任管理層與第一大股東關(guān)系密切
迎來(lái)新董事長(zhǎng)的和新行長(zhǎng)的民營(yíng)銀行為四川新網(wǎng)銀行。去年5月11日,澎湃新聞獲悉,新網(wǎng)銀行于近日完成了董事會(huì)和管理層的更換:王航任新網(wǎng)銀行董事長(zhǎng),江海任副董事長(zhǎng)、兼任行長(zhǎng)。
值得一提的是,新網(wǎng)銀行新任董事長(zhǎng)王航來(lái)自該行第一大股東方――新希望集團(tuán)有限公司。簡(jiǎn)歷顯示,王航曾在中國(guó)人民銀行辦公廳工作,曾任中國(guó)民生銀行第四至六屆董事會(huì)非執(zhí)行董事、昆明大商實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、新希望集團(tuán)有限公司董事副總裁、聯(lián)華國(guó)際信托投資有限公司副董事長(zhǎng)、四川南方希望實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)兼總裁等。
新網(wǎng)銀行2020年年報(bào)顯示,新希望集團(tuán)有限公司為新網(wǎng)銀行第一大股東,持股比例為30%。
從新網(wǎng)銀行董事長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)樾虚L(zhǎng)的江海,畢業(yè)于西南財(cái)經(jīng)大學(xué),博士學(xué)位,成都市第十七屆人大代表,曾任成都市委副秘書長(zhǎng),四川天府新區(qū)成都黨工委副書記,成都銀行黨委書記、執(zhí)行董事、擬任副董事長(zhǎng),四川錦程消費(fèi)金融有限責(zé)任公司擬任董事長(zhǎng)、新網(wǎng)銀行專職副董事長(zhǎng)等職。
和新網(wǎng)銀行董事長(zhǎng)類似,天津金城銀行的新任行長(zhǎng)與第一大股東關(guān)系密切。今年5月21日,金城銀行官網(wǎng)公告顯示,根據(jù)天津金城銀行股份有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議,并經(jīng)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)天津監(jiān)管局核準(zhǔn),聘任溫樹(shù)海擔(dān)任金城銀行行長(zhǎng)。公開(kāi)信息顯示,溫樹(shù)海曾任周鴻t旗下的360數(shù)科首席戰(zhàn)略官、副總裁。
金城銀行第一大股東為同屬周鴻t旗下的三六零安全科技股份有限公司(三六零,601360.SH),持股比例為30%。在溫樹(shù)海就任之前,金城銀行行長(zhǎng)一職已經(jīng)空缺三年多。
2家民營(yíng)銀行開(kāi)業(yè)4年不到迎來(lái)3位行長(zhǎng)
在2020年以來(lái)更換行長(zhǎng)的5家民營(yíng)銀行中,遼寧振興銀行和北京中關(guān)村銀行開(kāi)業(yè)4年不到已經(jīng)迎來(lái)3位行長(zhǎng)。
振興銀行于2017年9月28日注冊(cè)成功,并于2017年11月24日正式對(duì)外營(yíng)業(yè),注冊(cè)資本為20億元。銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站的批復(fù)顯示,2017年9月27日,振興銀行的開(kāi)業(yè)批復(fù)顯示,核準(zhǔn)喻菁華振興銀行行長(zhǎng)的任職資格。2018年12月6日,陶志剛遼寧振興銀行行長(zhǎng)的任職資格被核準(zhǔn)。2021年5月18日,核準(zhǔn)王峰遼寧振興銀行股份有限公司行長(zhǎng)的任職資格。
中關(guān)村銀行是北京市首家獲中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批復(fù)籌建的民營(yíng)銀行,也是全國(guó)首家專注服務(wù)科技創(chuàng)新的銀行。2016年12月19日中國(guó)銀監(jiān)會(huì)正式批復(fù)同意籌建,2017年6月6日取得金融許可證并獲批開(kāi)業(yè),注冊(cè)資本40億元。
銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站批復(fù)顯示,2017年6月6日,中關(guān)村銀行的開(kāi)業(yè)批復(fù)顯示,核準(zhǔn)王萌中關(guān)村銀行行長(zhǎng)的任職資格; 2019年4月8日,中關(guān)村銀行正式發(fā)布公告稱,銀保監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局核準(zhǔn)肖瑞彥董事、行長(zhǎng)任職資格,并自2019年4月2日起正式就任該行董事、行長(zhǎng);去年9月22日,北京銀保監(jiān)局的批復(fù)顯示,核準(zhǔn)楊新軍北京中關(guān)村銀行行長(zhǎng)、董事的任職資格。
此外,上海華瑞銀行也于今年迎來(lái)開(kāi)業(yè)以來(lái)的第二任行長(zhǎng)。2021年3月19日,上海銀保監(jiān)局發(fā)布的批復(fù)顯示,核準(zhǔn)解強(qiáng)上海華瑞銀行董事、行長(zhǎng)的任職資格。解強(qiáng)原為華瑞銀行副行長(zhǎng)。
去年7月17日,澎湃新聞獲悉,華瑞銀行行長(zhǎng)朱韜已經(jīng)遞交辭呈,因家庭原因離開(kāi)華瑞銀行,暫由副行長(zhǎng)解強(qiáng)代為履職。朱韜是華瑞銀行第一任行長(zhǎng), 2015年1月27日,原上海銀監(jiān)局核準(zhǔn)朱韜行長(zhǎng)的任職資格。
轉(zhuǎn)自:澎湃新聞
【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊,僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:010-65363056。
延伸閱讀
版權(quán)所有:中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)京ICP備11041399號(hào)-2京公網(wǎng)安備11010502035964