中共陜西省委組織部干部任職公示。
徐啟方,男,1965年8月生,陜西安康人,1986年7月入黨,1986年7月參加工作,全日制中專學歷,中央黨校研究生學歷、高級管理人員工商管理碩士?,F任安康市委副書記、市長,擬任寶雞市委委員、常委、書記,為寶雞市人大常委會主任人選。
趙俊民,男,1968年4月生,河南扶溝人,1996年9月入黨,1990年9月參加工作,全日制大學學歷、管理學學士,在職研究生學歷、經濟學博士、國際商務師?,F任安康市委常委,市政府副市長、黨組副書記,擬任安康市委副書記,為安康市政府市長人選。
黃思光,男,1964年11月生,甘肅天水人,1985年5月入黨,1986年7月參加工作,全日制大學學歷、農學學士,在職研究生學歷、理學博士、教授?,F任商洛市委副書記,市委黨校校長,市委統(tǒng)戰(zhàn)部部長,擬任省委組織部副部長,省委老干部工作局局長。
楊悅,男,1969年4月生,陜西延長人,1996年6月入黨,1988年3月參加工作,在職研究生學歷、工學博士、正高級工程師?,F任陜西延長石油(集團)有限責任公司董事、總經理、黨委副書記,擬為陜西延長石油(集團)有限責任公司董事長人選,任陜西延長石油(集團)有限責任公司黨委書記。
馬寶平,男,1962年4月生,陜西合陽人,1994年5月入黨,1982年8月參加工作,全日制中專學歷,省委黨校大學學歷、高級管理人員工商管理碩士、經濟師。現任陜西有色金屬控股集團有限責任公司董事、總經理、黨委副書記,擬為陜西有色金屬控股集團有限責任公司董事長人選,任陜西有色金屬控股集團有限責任公司黨委書記。
鄒武裝,男,1963年6月生,陜西平利人,1988年5月入黨,1983年8月參加工作,全日制中專學歷,在職大學學歷、高級管理人員工商管理碩士、教授級高級工程師?,F任陜西有色金屬控股集團有限責任公司董事、寶鈦集團董事長,擬為陜西有色金屬控股集團有限責任公司總經理人選。
廣大干部群眾對公示對象如有意見,可通過來信、來電、來訪等形式,向省委組織部反映。
版權及免責聲明:凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業(yè)經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。
延伸閱讀