60歲的安監(jiān)總局局長楊煥寧的信息,已經(jīng)不在安監(jiān)總局官網(wǎng)上。楊煥寧此前在公安部工作20多年,后到黑龍江擔(dān)任三年省委常委、政法委書記,再次回公安部任職。2015年10月從公安部常務(wù)副部長任上調(diào)到安監(jiān)總局,接替已落馬的原局長楊棟梁的職務(wù)。如今不在安監(jiān)總局領(lǐng)導(dǎo)名單上的楊煥寧,距離正部級退休年齡尚有5年。
人物簡歷
楊煥寧,男,漢族,1957年03月生,山東安丘人,1975年10月參加工作,1977年12月加入中國共產(chǎn)黨,北京大學(xué)法學(xué)院刑法學(xué)專業(yè)在職研究生畢業(yè),法學(xué)博士。
現(xiàn)任國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局黨組書記、局長,兼任國務(wù)院安全生產(chǎn)委員會辦公室主任。
1975年10月至1978年06月 在山東省聊城縣朱老莊公社插隊;
1978年06月至1979年09月 解放軍濟(jì)南軍區(qū)空軍四站修理廠工人;
1979年09月至1983年08月 在西南政法學(xué)院刑偵專業(yè)學(xué)習(xí);
1983年08月至1989年12月 任公安部刑事偵察局辦公室干部、副主任科員(其間:1986年09月至1989年07月在中央黨校培訓(xùn)部研究生班學(xué)習(xí));
1989年12月至1993年02月 任公安部刑事偵察局辦公室副主任、主任(其間:1992年02月至1993年02月掛職任哈爾濱市公安局副局長);
1993年02月至1996年05月 任公安部辦公廳副主任;
1996年05月至2001年01月 任公安部部長助理、黨委委員兼辦公廳主任;
2001年01月至2003年03月 任公安部副部長、黨委委員(1997年09月至2001年07月在北京大學(xué)法學(xué)院刑法學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí));
2003年03月至2005年01月 任公安部副部長、黨委委員,中央新疆工作協(xié)調(diào)小組成員,中央西藏工作協(xié)調(diào)小組成員,中央對外宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員(2004年05月);2005年01月至2008年05月任黑龍江省委常委、政法委書記;
2008年05月至2015年10月 任公安部常務(wù)副部長、黨委副書記(正部長級)(至2015年10月);
2009年 兼中央維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任;
2015年10月 任國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局黨組書記、局長;
2015年11月 兼任國務(wù)院安全生產(chǎn)委員會辦公室主任;
第十七屆中央候補(bǔ)委員、十八屆中央委員。
版權(quán)及免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-65363056。
延伸閱讀
版權(quán)所有:中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)京ICP備11041399號-2京公網(wǎng)安備11010502003583