中央企業(yè)專(zhuān)職外部董事
經(jīng)研究,任命丁榮祥、陸志軍、張向東為中央企業(yè)專(zhuān)職外部董事。
中國(guó)中煤能源集團(tuán)
牛建華不再擔(dān)任中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。
中國(guó)建材集團(tuán)
聘任張燕玲(女)為中國(guó)建材集團(tuán)有限公司外部董事,聘期三年(自2017年8月至2020年7月)。
北京礦冶研究總院
薛松同志任北京礦冶研究總院紀(jì)委書(shū)記;免去張曉春同志(女)的北京礦冶研究總院黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記職務(wù),退休。
中國(guó)中車(chē)集團(tuán)
經(jīng)研究,免去奚國(guó)華同志的中國(guó)中車(chē)集團(tuán)公司黨委副書(shū)記、黨委常委職務(wù),孫永才同志任中國(guó)中車(chē)集團(tuán)公司黨委副書(shū)記。免去奚國(guó)華的中國(guó)中車(chē)集團(tuán)公司副董事長(zhǎng)、董事職務(wù),不再擔(dān)任中國(guó)中車(chē)集團(tuán)公司總經(jīng)理職務(wù)。任命孫永才為中國(guó)中車(chē)集團(tuán)公司董事,提名為中國(guó)中車(chē)集團(tuán)公司總經(jīng)理人選。
中國(guó)鐵路工程總公司
楊良、于騰群同志任中國(guó)鐵路工程總公司黨委常委。
中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)
甄少華不再擔(dān)任中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理職務(wù),退休。免去甄少華同志的中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司黨委常委職務(wù)。
中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)
楊柳同志(女)任中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司黨委副書(shū)記。
聘任馬平為中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司外部董事,聘任期三年(自2017年5月至2020年4月)。
中國(guó)保利集團(tuán)
陳向東同志任中國(guó)保利集團(tuán)公司黨委副書(shū)記,排名列張振高同志之后;陳鄂生同志任中國(guó)保利集團(tuán)公司黨委常委,排名列陳向東同志之后。提名陳向東、陳鄂生為中國(guó)保利集團(tuán)公司副總經(jīng)理人選。
中國(guó)煤炭地質(zhì)總局
任命潘樹(shù)仁為中國(guó)煤炭地質(zhì)總局副局長(zhǎng)。
新興際華集團(tuán)
奚國(guó)華同志任新興際華集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記;免去戴和根同志的新興際華集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、黨委常委職務(wù),免去劉明忠同志的新興際華集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、黨委常委職務(wù)。任命奚國(guó)華為新興際華集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng);免去劉明忠的新興際華集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、董事職務(wù),免去戴和根的新興際華集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)、董事職務(wù)。
華僑城集團(tuán)
免去宗堅(jiān)同志的華僑城集團(tuán)公司黨委副書(shū)記、黨委常委職務(wù)。
轉(zhuǎn)自:微信公號(hào)“國(guó)資小新”
版權(quán)及免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:010-65363056。
延伸閱讀