據(jù)國資委“國資小新”消息,2018年5月7日下午,中國航空工業(yè)集團有限公司召開中層以上干部大會。中央組織部高選民副部長宣布了中央關于中國航空工業(yè)集團有限公司主要領導調(diào)整的決定:譚瑞松同志任中國航空工業(yè)集團有限公司董事長、黨組書記,免去其中國航空工業(yè)集團有限公司總經(jīng)理職務;免去林左鳴同志的中國航空工業(yè)集團有限公司董事長、黨組書記職務。
據(jù)了解,譚瑞松在制造業(yè)方面有豐富的經(jīng)歷。其到中航工業(yè)工作前,曾任哈爾濱東安汽車動力股份有限公司總經(jīng)理,哈爾濱東安發(fā)動機(集團)有限公司副董事長、總經(jīng)理,后歷任中國航空工業(yè)第二集團公司副總經(jīng)理、黨組成員,中航工業(yè)董事、副總經(jīng)理、黨組副書記,中航工業(yè)董事、總經(jīng)理、黨組副書記。
譚瑞松簡歷:
譚瑞松,男,漢族,1962年2月出生于吉林省吉林市,湖南攸縣人,北京航空學院學士、哈爾濱工程大學工程碩士、博士,研究員級高級工程師。
1983年8月本科畢業(yè)于北京航空學院發(fā)動機設計專業(yè)。
2002年3月獲哈爾濱工程大學船舶與海洋工程碩士學位。
2006年6月獲哈爾濱工程大學管理科學與工程博士學位。
1983年起先后在哈爾濱東安汽車發(fā)動機制造公司擔任東安公司工藝員;東安公司工藝室主任、車間技術副主任;東安公司車間主任。
1994年9月至1995年6月任哈爾濱東安汽車發(fā)動機制造公司副總工程師。
1995年6月至1998年8月任哈爾濱東安汽車發(fā)動機制造公司副總經(jīng)理。
1998年8月至2000年1月任哈爾濱東安汽車動力股份有限公司總經(jīng)理。
2000年1月至2004年4月任哈爾濱東安發(fā)動機(集團)有限公司副董事長、總經(jīng)理。
2004年4月起任哈爾濱航空工業(yè)(集團)有限公司董事長、黨委書記。
2004年9月至2008年11月任中航二集團副總經(jīng)理。
2008年7月至2012年3月任中國航空工業(yè)集團公司副總經(jīng)理、黨組副書記,兼中國航空工業(yè)集團保密委員會主任。
2012年3月至2018年5月,任中國航空工業(yè)集團公司總經(jīng)理、黨組副書記,中國航空工業(yè)集團公司董事。
2018年5月,任中國航空工業(yè)集團有限公司董事長、黨組書記
第十三屆全國政協(xié)人口資源環(huán)境委員會委員。
轉(zhuǎn)自:經(jīng)濟日報-中國經(jīng)濟網(wǎng)
版權及免責聲明:凡本網(wǎng)所屬版權作品,轉(zhuǎn)載時須獲得授權并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉(zhuǎn)載文章,不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權事宜請聯(lián)系:010-65363056。
延伸閱讀