據(jù)國(guó)資委“國(guó)資小新”消息,2018年5月7日上午,中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司召開(kāi)中層以上干部大會(huì)。中央組織部高選民副部長(zhǎng)宣布了中央關(guān)于中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整的決定:吳燕生同志任中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記,免去其中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司總經(jīng)理職務(wù)。相關(guān)職務(wù)任免按有關(guān)法律和章程辦理。
吳燕生簡(jiǎn)歷:
吳燕生,男,漢族,1963年7月生,湖北漢陽(yáng)人。1994年12月加入中國(guó)共產(chǎn)黨,1989年2月參加工作,中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院第一設(shè)計(jì)部畢業(yè),研究生學(xué)歷,工學(xué)博士,研究員,國(guó)際宇航科學(xué)院院士,俄羅斯宇航科學(xué)院榮譽(yù)院士。
1981年09月至1986年07月,在清華大學(xué)電機(jī)工程系學(xué)習(xí);
1986年09月至1989年02月,在航天工業(yè)部一院一部攻讀導(dǎo)彈設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)碩士研究生;
1989年02月至1994年06月,在航天工業(yè)部一院一部工作;
1994年06月至1996年03月,中國(guó)航天工業(yè)總公司一院一部11室副主任;
1996年03月至1996年08月,中國(guó)航天工業(yè)總公司一院一部11室主任;
1996年08月至1997年07月,中國(guó)航天工業(yè)總公司一院一部主任助理兼11室主任;
1997年07月至1999年03月,中國(guó)航天工業(yè)總公司一院一部副主任;
1999年03月至2002年01月,中國(guó)航天工業(yè)總公司一院一部主任;
2002年01月至2007年11月,中國(guó)航天科技集團(tuán)公司一院院長(zhǎng)兼黨委副書(shū)記(2006年10月兼任國(guó)際宇航聯(lián)副主席);
2007年11月至2014年05月,中國(guó)航天科技集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員;
2014年05月至2016年05月,中國(guó)航天科技集團(tuán)公司黨組成員、董事、總經(jīng)理;
2016年05月至2018年05月,中國(guó)航天科技集團(tuán)公司黨組副書(shū)記、董事、總經(jīng)理;
2018年05月至今,中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記。
轉(zhuǎn)自:經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)-中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
版權(quán)及免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:010-65363056。
延伸閱讀